Dicas Legais por E-mail!

quarta-feira, 11 de maio de 2011

6 Truques de Matemática




Truque número 1 : como calcular o quadrado de números terminados com 5 ?
Simples. Veja o exemplo com o número 35 :
35 x 35 = ?
Pegue o primeiro número (3), adicione 1 (3+1=4) e os multiplique (3×4). Junte o resultado (12) com o número 25 e pronto : 1225. Funciona sempre.


Truque número 2 : multiplicações com 10 são fáceis, certo ? Afinal, basta acrescentar um zero do lado direito do número (3×10= 30). E o número 11 ? Quanto é 26 x 11 ? Aqui vai o truque infalível.
Pegue o número inicial (26) e imagine um espaço entre os dois dígitos (2_6). Adicione esses dígitos e ponha-os nesse espaço (2_(2+6)_6). Resultado : 286

(Obs. note que essa regra é válida somente quando a soma for inferior a 10. Se ela for maior que 10, por exemplo 47 x 11 = 4_(4+7)_7, ela não funcionará. A solução para esta situação está na área de comentários. Nossas saudações e agradecimentos ao leitor Fagner por ter enviado essa importante correção)


Truque número 3 : Como multiplicar números por 5 ? Apesar de não ser tão rápido quanto às demais dicas, isso resolve :
Quanto é 2348 x 5 ? Pegue o número inicial (2348 ) e divida-o por 2. Se o resultado for exato (resto zero), adicione um 0 e pronto. No caso, 2348/2 = 1174. Portanto, 2348×5 = 11740.
Se a divisão não for exata, em vez de adicionar um zero no final, coloque o número 5. Exemplo : 1437×5 –> 1437/2=718.5 –> 7185


Truque número 4 : Lembre-se que quando uma operação é complicada, sempre há uma maneira de separá-la em partes mais simples. Assim, se a tabuada do número 4 for um pesadelo, lembre-se que 4 é o mesmo que 2×2. Portanto, efetue duas multiplicações com o número 2 e obtenha o mesmo resultado. Trivial ? Veja esse conceito aplicado no exemplo a seguir :
32 x 125 tem mesmo resultado que
16 x 250 tem mesmo resultado que
8 x 500 tem mesmo resultado que
4 x 1000 = 4,000


Truque número 5 : Sabe a tabuada do nove ? Tem problemas com ela ? Use suas mãos e obtenha o resultado. Por exemplo, para saber quanto resulta 4×9, abra as duas mãos com os dedos esticados. Dobre o dedo que equivale ao primeiro dígito e veja quantos dedos sobraram antes dele (3). Conte agora o número de dedos após ele (6). Resultado : 36


Truque número 6 : Porcentagens %. Isso era “O” pesadelo para muitos na escola. Após essa dica, você será o senhor das porcentagens, sendo capaz de calcular 4% de 200 em menos de 1 segundo.
Primeiro, uma explicação. A palavra “porcentagem” já sugere “para cada cem”. Assim, 3% nada mais é que 3 “para cada cem”, 12% é 12 “para cada cem”, e assim por diante.
Como isso ajuda no cálculo de 4% de 200 ? Moleza. Lembre-se que 4% nada mais é que 4 “para cada cem”. Como você tem 200, o resultado nada mais é que 4 + 4 = 8. Fosse 4% de 300, bastaria adicionar mais 4.
Mais exemplos :
74% de 500 = 74 + 74 + 74 + 74 + 74 = 370
20% de 150 = 20 “para cada cem”. Como 50 é metade de 100, o resultado é 20 + 10 = 30.
Como dica final, porcentagens também podem ser calculadas invertendo-se os números. 5% de 12 é o mesmo que 12% de 5.


Feed
Assine nosso Feed ou receba os artigos por email

Leia Também:

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Curta no Facebook

Número de visitantes

Seguidores

  ©Dicas Legais - Todos os direitos reservados.

Template by Dicas Blogger | Topo